Entreprise : LUMANIGI - SIREN 443 304 720
Identité
Dénomination
LUMANIGI
SIREN (siège)
443 304 720
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2002
Début d’activité
03/07/2002
Date de fin de la personne morale
05/09/2101
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Gestion d'immeubles et de valeur mobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1023100 EUR
Adresse du siège
33 RUE DES THONIERS 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHENEAU LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2006
Commune de résidence
Bellevigne-En-Layon
Nom, Prénom(s)
CHENEAU PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2003
Commune de résidence
Bellevigne-En-Layon
Nom, Prénom(s)
CHENEAU GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Les Sables-d'Olonne
Nom, Prénom(s)
CHENEAU LUCIE
Nom d'usage
GODIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Bouguenais
Nom, Prénom(s)
CHENEAU MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Bellevigne-En-Layon
Nom, Prénom(s)
GODIER ALICE , JUSTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2013
Commune de résidence
Bouguenais
Nom, Prénom(s)
GODIER ARTHUR , CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2010
Commune de résidence
Bouguenais
Nom, Prénom(s)
JOYEROT NICOLE
Nom d'usage
CHENEAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Les Sables-d'Olonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/07/2002
Siret
44330472000024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles et de valeur mobilière
Autres Activités
Gestion d'immeubles et de valeur mobilière
Adresse
33 RUE DES THONIERS
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/2002
Siret
44330472000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES AVENEAUX
49360 , YZERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7957
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce La Roche-sur-Yon à compter du 13/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/03/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
1030
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 18/12/2010 Ancien : 325500 EUR Nouveau : 723900 EUR
Numéro d'observation
1272
Date d'ajout
15/01/2010
Description
Réduction de capital à compter du 20/11/2009 Ancien : 619600 EUR Nouveau : 325500 EUR Modification relative aux associés à compter du 20/11/2009 : Nouveau : CHENEAU Mathieu, Associé Société Civile Nouveau : GODIER Lucie, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).