Entreprise : IMMONECA - SIREN 443 298 583
Identité
Dénomination
IMMONECA
SIREN (siège)
443 298 583
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2002
Date de fin de la personne morale
11/09/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
320 EUR
Adresse du siège
ZA MORTIER EST 85610 CUGAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUSSIER CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
LAFONTAINE MARIE-JOSEE
Nom d'usage
NIOCHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
LAFONTAINE ANNE
Nom d'usage
QUELLIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Cugand
Nom, Prénom(s)
NIOCHE MAX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
QUELLIEN JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Cugand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/05/2002
Siret
44329858300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété administration exploitation dès biens immobiliers.
Adresse
ZA MORTIER EST
85610 , CUGAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
05/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, ayant prononcé, en date du 04/12/2019, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 04/12/2019, et a désigné liquidateur SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON .
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 29/08/2017, remplace , mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/04/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 06/04/2011 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Mandataire chargé de veiller à l'exécution du plan Maître PELLETIER Marcel 4 rue Manuel résidence le Belem 85000 La Roche-sur-Yon
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/03/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 02/03/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/04/2011.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/02/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 02/02/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/03/2011.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/12/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 01/12/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/02/2011.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/11/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 03/11/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/12/2010.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/09/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 01/09/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 03/11/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/05/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 05/05/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/09/2010.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/11/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 04/11/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/05/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/09/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 16/09/2009 ouvrant une procédure de Redresse- ment Judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 04/11/2009. Cessation des paiements en date du 10/09/2009. Juge-Commissaire Titulaire : M. Philippe ROBERT Juge-Commissaire Suppléant : M. Pierre MORILLON Mandataire Judiciaire : Maître PELLETIER Marcel 4 rue Manuel résidence le Belem 85000 La Roche-sur-Yon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).