Entreprise : SCI MAR Y MONTES - SIREN 443 172 200
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2024)
Dénomination
SCI MAR Y MONTES
SIREN (siège)
443 172 200
Date d'immatriculation au RNE
27/08/2002
Fermeture de l'établissement - 44317220000018
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2023
Date de fin de la personne morale
26/08/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LOT MAR Y MONTES 64210 BIDART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERARD MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
GOUPY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1920
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Nom, Prénom(s)
GERARD CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1921
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GERARD JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1923
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Nom, Prénom(s)
GERARD ANNE , MARIE
Nom d'usage
BRUGGEMAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1924
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Nom, Prénom(s)
GERARD ROSELYNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Commune de résidence
SAINT MAUR
Nom, Prénom(s)
GERARD CHRISTINE
Nom d'usage
TREBUCHET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
GERARD PAUL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1932
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
GIBERT JANINE
Nom d'usage
GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Brunoy
Dénomination
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître Luc FOURQUIE
Qualité
Liquidateur, Administrateur provisoire
Commune de résidence
Bayonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/1960
Siret
44317220000018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain situé à Bidart Exploitaion mise en valeur du terrain administration par bail location ou autrement
Adresse
LOT MAR Y MONTES
64210 , BIDART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7575
Date d'ajout
24/05/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Dissolution à compter du 06/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/03/2023, siège de la liquidation : 20 Rue Thiers 64100 Bayonne, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques paru le 26/04/2022
Numéro d'observation
1881
Date d'ajout
30/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/01/2009 : Partant : GERARD Roselyne, Gérant(e) Nouveau : GOUPY MARIE FRANCOISE, Associé Société Civile Nouveau : GERARD CHARLES, Associé Société Civile Nouveau : GERARD JOSEPH, Associé Société Civile Nouveau : BRUGGEMAN ANNE MARIE, Associé Société Civile Nouveau : GERARD ROSELYNE, Associé Société Civile Nouveau : GERARD JANINE, Associé Société Civile représentant l'indivision Jean Marie Gérard Nouveau GERARD Paul Marie associé société civile Nouveau GERARD Jeanine associé société civile Nouveau TREBUCHER Christine associé société civile Nouveau : GERARD Pascal, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).