Entreprise : SCI SYM - SIREN 443 105 515
Identité
(Entreprise radiée le 16/06/2021)
Dénomination
SCI SYM
SIREN (siège)
443 105 515
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2002
Date de fin de la personne morale
19/08/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
28 RUE DU GUE AUX CHEVAUX 36000 CHATEAUROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YVERNAULT GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
LE POINCONNET
Nom, Prénom(s)
SANSELME THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
44310551500011
Code APE
702C
Adresse
49 AV DES MARINS
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
44310551500037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et vente de tous biens immobiliers et droits sociaux
Adresse
28 RUE 28 rue du Gué aux Chevaux
36000 , Châteauroux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
44310551500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 IMP DES QUATRES NATIONS
36330 , LE POINCONNET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2997
Date d'ajout
16/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
11/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/06/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : SANSELME Thierry, siège de la liquidation : 28 Rue du Gué aux Chevaux 36000 Châteauroux, parution de la publicité légale : L'Aurore Paysanne paru le 25/06/2021
Numéro d'observation
650
Date d'ajout
17/03/2009
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 22/10/2008 : Transfert du siège social à compter du 22/10/2008 : Ancienne adresse : 9 IMPASSE DES QUATRES NATIONS 36330 LE POINCONNET Nouvelle adresse : 28 rue du Gué aux Chevaux 36000 Châteauroux Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/10/2008 : Changement de qualité : SANSELME Thierry, Associé Société Civile devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).