Entreprise : FRANCE INDUSTRIES ENERGIES - SIREN 443 100 748
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2022)
Dénomination
FRANCE INDUSTRIES ENERGIES
SIREN (siège)
443 100 748
Date d'immatriculation au RNE
09/08/2002
Date de fin de la personne morale
08/08/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
50020 EUR
Adresse du siège
26 RUE GEORGE SAND 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAVOINE MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
OBJAT
Dénomination
FIDECI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Houilles
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
44310074800013
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion e valeurs mobilières, la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. Exploitation de toutes unités de production d'énergies sous toutes ses formes.
Adresse
26 RUE 26 rue Georges Sand
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
44310074800021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation au capital de toutes sociétés
Adresse
ZONE INDUST RTE TANLAY
89700 , TONNERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ACTIVITE ACTIPOLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/04/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 12/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B0063444
Date d'ajout
12/04/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2008B0063439
Date d'ajout
14/02/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 18-01-2022
Numéro d'observation
2008B0063441
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Associé unique : F.I.F. INDUSTRIES Société par actions simplifiée (à associé unique) 26 rue George Sand 75016 Paris 499 596 906 R.C.S. Paris
Numéro d'observation
2008B0063434
Date d'ajout
25/08/2020
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 08-06-2020
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
17/03/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2016
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/01/2008
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 10-01-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).