Entreprise : SCI JOLA - SIREN 443 075 155
Identité
(Entreprise radiée le 29/08/2017)
Dénomination
SCI JOLA
SIREN (siège)
443 075 155
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2014
Date de fin de la personne morale
14/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
154 EUR
Adresse du siège
5 B RUE JEANNE D'ARC 91100 CORBEIL-ESSONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIMARAES CORREIA JOAQUIM , JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Nom, Prénom(s)
MARIN LAURENT , GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
44307515500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 RUE AUGUSTE CHABRIERES
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2002
Siret
44307515500012
Code APE
702C
Adresse
251 BD JOHN KENNEDY
91100 , CORBEIL-ESSONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/2002
Siret
44307515500038
Nom commercial
SCI JOLA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquition et gestion de biens immobiliers.
Adresse
5 B RUE 5 Bis Rue Jeanne d'Arc
91100 , Corbeil-Essonnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 18/07/2017 Disparition du fonds.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
16/06/2015
Description
Dissolution à compter du 27/01/2015 nomination de Monsieur MARIN Laurent en qualité de liquidateur selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/01/2015 siège de la liquidation est fixé au 5bis rue Jeanne d'Arc 91100 Corbeil-Essonne parution de la publicité légale Le Parisien du 28/04/2015
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/10/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).