Entreprise : SCI-CV DIRECT PATRIMOINE LES SERINS - SIREN 443 049 457
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2024)
Dénomination
SCI-CV DIRECT PATRIMOINE LES SERINS
Sigle
DPS
SIREN (siège)
443 049 457
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2002
Fermeture de l'établissement - 44304945700023
- Date d'effet de la fermeture : 04/03/2024
Fermeture de l'établissement - 44304945700015
- Date d'effet de la fermeture : 12/05/2005
Date de fin de la personne morale
18/08/2005
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
33 RUE GUSTAVE EIFFEL 97419 LA POSSESSION FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA RAVINE A MARQUET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIDEZ JEAN , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
44304945700015
Adresse
190 RUE DES DEUX CANONS
97490 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIRECT GESTION DOM TOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/08/2002
Siret
44304945700023
Nom commercial
SCCV LES SERINS
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain à construire (Résidence les Serins) sis à, rue Desbassyns 97438 La Rivière des pluies, figurant au cadastre rénové de ladite commune, section [Av], sous les numéros 311, ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain - aménagement et la construction sur ce terrain d'un immeuble de 16 appartements et 4 commercés au Rdc - la vente des lots construit a tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions
Adresse
33 RUE GUSTAVE EIFFEL
97419 , LA POSSESSION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA RAVINE A MARQUET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1929
Date d'ajout
23/04/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/01/2011 Liquidateur : GUIDEZ Jean Francois Le siège de la liquidation est fixé à 117 AV DE LA GRANDE OURSE - 97434 ST GILLES LES BAINS Journal d'annonces légales : LE QUOTIDIEN DU 05-03-2011
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).