Entreprise : SCI MOULIN DE PORTONVILLE - SIREN 443 043 872
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2021)
Dénomination
SCI MOULIN DE PORTONVILLE
SIREN (siège)
443 043 872
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2002
Date de fin de la personne morale
19/08/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
169 RTE DE GLANDELLES 77167 BAGNEAUX-SUR-LOING FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PASCAL SANTOS DA SILVA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURAGE JOSETTE , RAYMONDE
Nom d'usage
SANTOS DA SILVA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
La Tranche-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
SANTOS DA SILVA PASCAL , SERGE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Bagneaux-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
SANTOS DA SILVA PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
La Tranche-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
44304387200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION MISE EN VALEUR ADMINISTRATION ET LOCATION D UN IMMEUBLE SIS A BAGNEAUX SUR LOING
Adresse
169 RTE 169 Route DE GLANDELLES
77167 , Bagneaux-sur-Loing - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PASCAL SANTOS DA SILVA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4711
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Dissolution à compter du 26/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/11/2019, liquidateur : SANTOS DA SILVA Pascal, siège de la liquidation : 25 Rue Bezout 77140 Nemours, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne en date du 02/12/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/08/2002
Description
Historique des observations depuis le 20/08/2002 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1152 le 20/08/2002 --- Publicité au Journal : LE PAYS BRIARD --- Parution au Journal le 26/02/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).