Entreprise : SOC COOPERATIVE AGRICOLE FRUITS REUNION - SIREN 443 041 397
Identité
Dénomination
SOC COOPERATIVE AGRICOLE FRUITS REUNION
SIREN (siège)
443 041 397
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2002
Début d’activité
04/06/2002
Date de fin de la personne morale
25/08/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Fruits et légumes
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Capital minimum
5950 EUR
Adresse du siège
7 CHE DE L'OCEAN 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AVICE RAPHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Benoît
Nom, Prénom(s)
BARRET CHRISTIAN
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Saint-Benoît
Nom, Prénom(s)
BEGUE PATRICK
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
BOYER GERALD , THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
CADET JACKY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Saint-Benoît
Nom, Prénom(s)
DE CAMBIAIRE JEAN-CHARLES , HENRI , OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
FONTAINE JEAN , YANNIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
RIVIERE RENE-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Saint-Louis
Dénomination
VALENTIS CONSEIL & AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
CANOPEE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/2002
Siret
44304139700037
Nom commercial
L'ILE AUX FRUITS
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fruits et légumes
Adresse
7 CHE DE L'OCEAN
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
09/10/2020
Siret
44304139700045
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Terminal d'exportation fruitière et vente de fruits et légumes.
Adresse
70 RUE ADOLPHE PEGOUD
97438 , SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2002
Siret
44304139700011
Code APE
513A
Adresse
4 CHE BATTY
97427 , L'ETANG-SALE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANIRONS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2005
Siret
44304139700029
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse
18 BELLEVUE PATURAGE
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2372
Date d'ajout
04/06/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal, à compter du 01/06/2012 : Ancienne adresse : 18 Bellevue Pâturage 97450 Saint-Louis Nouvelle adresse : 7 Chemin de l'Océan 97450 Saint-Louis
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5347
Date d'ajout
14/12/2011
Description
Démission de M. BOYER Jean Marie de ses fonctions d'administrateur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/05/2011 : Nouveau : BOYER Gérald Thierry, Administrateur Modifié : AVICE Raphaël, Administrateur Modifié : BEGUE Patrick, Vice Président Modification d'activité de l'établissement principal situé 18 Bellevue Paturage 97450 Saint-Louis à compter du 27/05/2011 Ancienne : Collecte, transformation, conditionnement, commercialisation et exportation de fruits tropicaux. Nouvelle : Fruits et légumes
Numéro d'observation
4002
Date d'ajout
26/08/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/06/2010 : Partant : NICOLE Jimmy, Administrateur Nouveau : AVICE Raphael, Administrateur
Numéro d'observation
710
Date d'ajout
04/02/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Nouvelle mention : Date d'effet : 14/11/2008
Numéro d'observation
548
Date d'ajout
23/02/2005
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 4 Chemin Batty - Manirons - 97427 ETANG SALE LES HAUTS Nouvelle mention : 18 Bellevue Paturage - 97450 SAINT LOUIS MODIFICATION DE L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE Ancienne mention : Président : Mme MALET Nathalie - 4 Chemin Batty - Manirons - 97427 ETANG SALE LES HAUTS Vice-Président : M. CADENET Patrick Roger - 56 Chemin des Eucalyptus - Bois de Nèfles - 97490 SAINTE CLOTILDE Secrétaire : M. RIVIERE Patrick Roger - 31 Chemin Paul Legros - 97432 RAVINE DES CABRIS Trésorier : M. DUMESGNIL D'ENGENTE Sébastien Fernand - 1 Chemin Boeuf Mort - 97419 LA POSSESSION Administrateur : CENTRE DE PRODUCTEUR ET D'EXPERIMENTATION DU LYCEE AGRICOLE - Route de Mafate - 97460 SAINT PAUL dont le représentant permanent est M. AUGAIS Bernard - Administrateur : M. PAYET David Ulysse - CD 36 - N° 95 Grand Tampon - 97430 LE TAMPON Commissaire aux comptes titulaire : Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricole - 8B Route de la ZI N° 2 - 97410 SAINT PIERRE Commissaire aux comptes suppléant : AGRO REVISION - 4 rue d'Estienne d'Orves - 93360 NEUILLY PLAISANCE Nouvelle mention : Président : M. BARRET Christian - 40 Chemin Azalées - 97437 SAINTE ANNE Vice-Président : M. BEGUE Patrick - 286 Grand Tampon - 97430 TAMPON Secrétaire : M. PAYET Ulysse - 95 Grand Tampon- 97430 TAMPON Trésorier : M. RIVIERE René Claude - 18 Bellevue - Pâturage - 97450 SAINT LOUIS Administrateur : M. BOYER Jean-marie - 50 Chemin la Vanille - 97434 SAINT GILLES Administrateur : M. NICOLE Jimmy - Bellevue - Pâturage - 97450 SAINT LOUIS Administrateur : M. CADET Jacky - 90 Chemin Vabois - 97437 SAINTE ANNE Commissaire aux comptes titulaire : Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricoles - 8 Bis Route de la ZI N°2 - 97410 SAINT PIERRE Commissaire aux comptes suppléant : AGRO REVISION - 4 rue d'Estienne d'Orves - 93360 NEUILLY PLAISANCE Date d'effet : 04/02/2005
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum : 3/4 du montant le plus élevé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).