Entreprise : SCI DES GLYCINES - SIREN 442 900 973
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2017)
Dénomination
SCI DES GLYCINES
SIREN (siège)
442 900 973
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2002
Fermeture de l'établissement - 44290097300011
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/2016
Fermeture de l'établissement - 44290097300029
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/2016
Date de fin de la personne morale
24/07/2068
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
71040 EUR
Adresse du siège
1609 RUE MARECHAL FOCH 42153 RIORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENIES NATHALIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
REQUILLART ODILE , DANIERE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Nouméa
Nom, Prénom(s)
REQUILLART MARTINE , REINE , MARIE
Nom d'usage
MINETTI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Saint-Clément-de-Rivière
Nom, Prénom(s)
FRESSONNET CLAUDE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Montbel
Nom, Prénom(s)
REQUILLART DENIS , PHILIPPE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DESTORS BRIGITTE , MARIE , JEANNE , RENEE
Nom d'usage
GENIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1929
Commune de résidence
Juaye-Mondaye
Nom, Prénom(s)
REQUILLART MARIE-ALIX , ANNE , PASCALE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Saint-Barthélemy-d'Anjou
Nom, Prénom(s)
GENIES PHILIPPE , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
FRESSONNET PIERRE , LUC , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Vaucourtois
Nom, Prénom(s)
FRESSONNET MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
FRESSONNET FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Attignat-Oncin
Nom, Prénom(s)
REQUILLART ANNE , FRANCE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GENIES ALICE
Nom d'usage
REQUILLART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1922
Commune de résidence
Roanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/08/1969
Siret
44290097300029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
56 RUE BRISON
42300 , ROANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
56 58 ET 60
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/08/1969
Siret
44290097300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail location ou autrement d'immeubles.
Adresse
1609 RUE 1609 Rue Maréchal Foch
42153 , Riorges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Dissolution à compter du 8 Octobre 2016 siège de la liquidation Chez le liquidateur 38 Rue Brillat Savarin 75013 Paris parution de la publicité légale l'Essor Affiches du 21 Octobre 2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 27 Mars 2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).