Entreprise : SCI BAJAPE - SIREN 442 890 802
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2020)
Dénomination
SCI BAJAPE
SIREN (siège)
442 890 802
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2002
Date de fin de la personne morale
11/07/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
1 T RUE VALADAS 30840 MEYNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUGER ALAIN , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Meynes
Nom, Prénom(s)
MAUGER PASCAL , PAUL , GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Brey-et-Maison-du-Bois
Nom, Prénom(s)
MAUGER ELIAN , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Aubais
Nom, Prénom(s)
MAUGER BERNADETTE , PAULE , RENEE
Nom d'usage
GAUSSEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
MAUGER ANNY , MARTINE , DENIS
Nom d'usage
BRUNEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
La Grande-Motte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/2002
Siret
44289080200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE MEME DEMEMBREE, LA CONSTRUCTION, LA MISE EN VALEUR, LA RENOVATION, L'ADMINISTRATION, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION, OU AUTRES DE TOUS BIENS IMMOBILIERS BATIS OU NON EMPRUNT DE TOUS FONDS NECESSAIRES A LA REALISATION DE SES OBJETS ET EVENTUELLEMENT ALIENATION DE CEUX DE SES IMMMEUBLES DEVENUS INUTILES
Adresse
1 T RUE 1 ter Rue Valadas
30840 , Meynes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/006064
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : MAUGER Alain Bernard nom d'usage : MAUGER Alain devient Associé MAUGER Bernadette Paule Renée nom d'usage : GAUSSEN Bernadette devient Associé MAUGER Anny Martine Denis nom d'usage : BRUNEAU Anny devient Associé MAUGER Pascal Paul Guy nom d'usage : MAUGER Pascal devient Associé MAUGER Elian Jean-Marie nom d'usage : MAUGER Elian devient Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).