Entreprise : JEANNE D'ARC - SIREN 442 855 953
Identité
Dénomination
JEANNE D'ARC
SIREN (siège)
442 855 953
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2002
Début d’activité
20/08/2002
Date de fin de la personne morale
28/07/2101
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Hotel-cafe-Restaurant, plats à emporter
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
49 AV DE LA GARE 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN DENIS
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Nom, Prénom(s)
CAULE MIREILLE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/2002
Siret
44285595300018
Nom commercial
SARL JEANNE D'ARC
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Hotel-cafe-Restaurant, plats à emporter
Autres Activités
PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
49 AV DE LA GARE
48200 , SAINT-CHELY-D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1050
Date d'ajout
16/07/2019
Description
Transformation de la société à compter du 01/03/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2019 : Changement de qualité : BRUN Denis, Gérant devient Président Changement de qualité : BRUN Mireille, Gérante devient Directeur général Changement de domicile de BRUN Denis -Président- et de BRUN Mireille - DIrecteur Général- à compter du 01/03/2019 : Ancien : 12 Voie Romaine 48200 Saint-Chely d'Apcher Nouveau : rue Léon Jalbert - Immeuble le Baran 48200 Saint-Chely d'Apcher
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
992
Date d'ajout
08/08/2012
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 04/06/2012 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 30/06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).