Entreprise : SCM MOG - SIREN 442 852 356
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2024)
Dénomination
SCM MOG
SIREN (siège)
442 852 356
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2002
Fermeture de l'établissement - 44285235600033
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2023
Fermeture de l'établissement - 44285235600017
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2006
Fermeture de l'établissement - 44285235600025
- Date d'effet de la fermeture : 20/08/2018
Date de fin de la personne morale
17/07/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
235 RUE DES JARDINS DE TARTAVEL 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TERRASSES FLEURIES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Quintenas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2002
Siret
44285235600017
Code APE
748F
Adresse
AV DE L'EUROPE
07100 , ANNONAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 RESIDENCE DE FAYA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2002
Siret
44285235600033
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires a cet exercice.
Adresse
235 RUE DES JARDINS DE TARTAVEL
07430 , DAVEZIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TERRASSES FLEURIES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
44285235600025
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
122 AV FERDINAND JANVIER
07100 , ANNONAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE DES CEVENNES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5226
Date d'ajout
24/05/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/05/2023
Description
Dissolution à compter du 31/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2023, siège de la liquidation : 1 Rue des Pillats 07290 Quintenas, parution de la publicité légale : L'Echo de la Drôme et de l'Ardèche paru le 13/05/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F06/000572
Date d'ajout
23/03/2006
Description
SUIVANT A.G.E. DU 01.02.2006., LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE - ANNONAY (07), 1 RESIDENCE DE FAYA, AVENUE DE L'EUROPE, A - ANNONAY(07), "CLINIQUE DES CEVENNES", 122 AVENUE FERDINAND JANVIER. PUBLICATION : L'HEBDO DE L'ARDECHE DU 24.03.2006. date d'effet : 06/02/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).