Entreprise : EOL GROUP - SIREN 442 841 334
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2012)
Dénomination
EOL GROUP
SIREN (siège)
442 841 334
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2003
Date de fin de la personne morale
25/06/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE DE L ASIE 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLEUEZ ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
VIDAL SOLER GUILLAUME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Lille
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2002
Siret
44284133400018
Code APE
721Z
Adresse
314 BD GEORGES CLEMENCEAU
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44284133400042
Enseigne
DIET AVENUE
Code APE
9604Z - Entretien corporel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, conception, exploitation de tout logiciel et tout site internet et services en ligne sous toutes leurs formes, achat , vente de produits diététiques cosmétiques ou de beauté, de tous produits ayant un rapport avec l'esthétique et toutes prestations logistiques relatives aux produits présentés en ligne, la vente à distance, le coaching sportif, la vente d'accessoires sportifs, la vente de soins esthétiques, les consultations diététiques, la prise, l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Adresse
131 RUE DU MOLINEL - LILLE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44284133400026
Enseigne
DIET AVENUE
Code APE
721Z
Adresse
33 RUE VICTOR TILMANT
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44284133400034
Enseigne
DIET AVENUE
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente à distance et conseils en diététique. Etude, conception, exploitation de tout logiciel et tout site internet et services en ligne sous toutes leurs formes, achat, vente de produits diététiques, cosmétiques ou de beauté, de tous produits ayant rapport avec l'esthétique, toutes prestations logistiques relatives aux produits présentés en ligne, la vente à distance, le coaching sportif, la vente d'accessoires sportif, la vente d'accessoires sportifs, la vente de soins esthétiques, les consultations diététiques, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activi- tés.
Adresse
RUE rue de l Asie
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
03/04/2012
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
26/03/2012
Description
Décision de l'associé unique en date du 23-12-2011 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société ELDORADO, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LA GAZETTE NORD PAS-DE-CALAIS du 30-12-2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/09/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 29/09/2011.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/06/2003
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial de MARCQ EN BAROEUL (59) 314 Boulevard Cléme nceau RCS ROUBAIX TOURCOING 2002 B 667 à compter d u 01.04.2003. Actes constitutifs : Dépôt au greffe du TC ROUBAIX TOURCOING le 26.07.2002 publiés dan s la Gazette de la région du Nord du 16.07.2002 et rectificatif du 26.07.2002. Transfert : dépôt au greffe de LILLE le 16.06.2003 publié dans la Gazet te de la région du Nord du 23 au 29.05.2003.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/06/2003
Description
Observations concernant l'établissement situé 131 rue du Molinel 59000 Lille : Date de début d'activ ité : 03/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).