Entreprise : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MERCERIE - SIREN 442 788 113
Identité
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MERCERIE
Sigle
EARL
SIREN (siège)
442 788 113
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
01/02/2002
Date de fin de la personne morale
06/06/2101
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par elle, et généralement toutes activités se rattachant a cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ;
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
52020 EUR
Adresse du siège
LD LA MERCERIE 53300 OISSEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVILLARD DIDIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44278811300011
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par elle, et généralement toutes activités se rattachant a cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ;
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LA MERCERIE
53300 , OISSEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3392
Date d'ajout
09/09/2009
Description
Transformation de la société à compter du 30/06/2009 Ancienne forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/01/2008 : Partant : CHEVILLARD Gabrielle, Gérant(e) décédée le 25/01/2008 Journal : Avenir Agricole du 14/08/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE - N0 SIRET : 442 788 113 00011 CODE APE : 0150Z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).