Entreprise : CAVAT M.H. - SIREN 442 775 730
Identité
Dénomination
CAVAT M.H.
SIREN (siège)
442 775 730
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2002
Début d’activité
01/05/2002
Date de fin de la personne morale
21/07/2052
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activité de holding. Acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
62000 EUR
Adresse du siège
LES CONDAMINES 38160 SAINT-ROMANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENADDOU-IDRISSI BENJAMIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Hères
Nom, Prénom(s)
CAVAT DENIS , ANDRE , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Nom, Prénom(s)
ROCHE HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
La Côte-Saint-André
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2002
Siret
44277573000017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de holding. Acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières.
Autres Activités
Activité de holding. Acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières.
Adresse
LES CONDAMINES
38160 , SAINT-ROMANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/010418
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/03/2022 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000140
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
F19/018910
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 08/10/2019 prononçant le retour en liquidation judiciaire normale
Numéro d'observation
F19/006156
Date d'ajout
19/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19/03/2019 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée - Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 01/07/2018
Numéro d'observation
F15/018520
Date d'ajout
10/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 10/11/2015 arrêtant le jugement de plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE, nommé pour toute la durée de remboursement du passif.
Numéro d'observation
F15/007475
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21/04/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/10/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/016193
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21/10/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 21/04/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/006075
Date d'ajout
22/04/2014
Description
Procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 22/04/2014 : Mandataire Judiciaire : Me GUYOT Christian 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F06/006088
Date d'ajout
17/05/2006
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).