Entreprise : SOCIETE CIVILE LES VERGERS DU THYMERAIS - SIREN 442 727 731
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES VERGERS DU THYMERAIS
Sigle
SOCIETE CIVILE LES VERGERS DU THYMERAIS
SIREN (siège)
442 727 731
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2002
Début d’activité
01/06/1963
Date de fin de la personne morale
22/06/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition et exploitation par cultures de la propriété dite château de gland domaine agricole sis à Saint Maixme Hauterive.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
26 RUE SAINT NICOLAS 28170 SAINT-MAIXME-HAUTERIVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SACCONE DANIELLE , ANDREE
Nom d'usage
THIEULIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
NEUILLY
Nom, Prénom(s)
THIEULIN JEAN-MAURICE , FELIX , LUCIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
THIEULIN JEAN-MICHEL , PHILIPPE , ERNEST
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Nom, Prénom(s)
THIEULIN JEAN-PHILIPPE , JACQUES , LAURENT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1963
Siret
44272773100022
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Acquisition et exploitation par cultures de la propriété dite château de gland domaine agricole sis à Saint Maixme Hauterive.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
26 RUE SAINT NICOLAS
28170 , SAINT-MAIXME-HAUTERIVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1963
Siret
44272773100014
Code APE
702C
Adresse
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
252
Date d'ajout
11/02/2008
Description
- Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes, à compter du 31/12/2007 : Nouveau : Monsieur THIEULIN Jean-Michel Philippe Ernest, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE. Nouveau : Monsieur THIEULIN Jean-Philippe Jacques Laurent, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE. Changement de qualité : Madame THIEULIN DANIELLE, ANDREE, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ. - Rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination sociale, à compter du 31/12/2007 : Ancienne mention : SOCIETE CIVILE LES VERGERS DU THYMERAIS. Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE LES VERGERS DU THYMERAIS.
Numéro d'observation
907
Date d'ajout
23/06/2003
Description
AUX TERMES DE L'AGE DU 27 MAI 2003, IL A ETE DECIDE : - DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 27/05/2003 : * DU : 9 RUE ANATOLE DE LA FORGE - 75017 PARIS. * AU : 26, RUE SAINT NICOLAS - 28170 SAINT MAIXME HAUTERIVE. ( AUCUNE ACTIVITE N'EST MAINTENUE A L'ANCIEN SIEGE ) - DE NOMMER COMME GERANTS, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR ALAIN SACCONE ET DE MONSIEUR JEAN-LOUP LAGET, AVEC LES POUVOIRS D'AGIR SEPAREMENT, MONSIEUR JEAN-MAURICE THIEULIN ET MADAME DANIELE THIEULIN Date d'effet : 27/05/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX Nø A-553 DU 23 JUIN 2003 - L'ECHO DE BROU DU 24 JUIN 2003 & LE QUOTIDIEN JURIDIQUE DU 17 JUIN 2003. * * * * * * LA SOCIETE NE MAINTIENT AUCUNE ACTIVITE A L'ADRESSE DE L'ANCIEN SIEGE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).