Entreprise : S.V.V. OLIVIER CLAIR - SIREN 442 687 638
Identité
Dénomination
S.V.V. OLIVIER CLAIR
SIREN (siège)
442 687 638
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2002
Début d’activité
10/07/2002
Date de fin de la personne morale
08/07/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Estimation de biens mobiliers, organisation et réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la loi n2000 642 du 10 juillet 2000.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
11 RUE FULTON 18000 BOURGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL DES VENTES J. COEUR
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAIR OLIVIER , PIERRE , RODOLPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/2002
Siret
44268763800019
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Estimation de biens mobiliers organisation et réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la loi n2000 642 du 10/07/2000
Adresse
11 RUE FULTON
18000 , BOURGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL DES VENTES J. COEUR
Observations
Numéro d'observation
3442
Date d'ajout
08/08/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20.06.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/06/2008 : Partant : DARROMAN Emmanuel, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : SARL VAL DE LOIRE AUDIT SARL, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3707
Date d'ajout
24/09/2004
Description
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30.06.04 A COMPTER DU 30.06.04 NOMINATION DE MR AUBIN JEAN MARIE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
3525
Date d'ajout
10/09/2004
Description
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30.06.04 A COMPTER DU 23.01.04 NOMINATION DE MR DARROMAN EMMANUEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR GLAUDET FRANCOIS DECEDE Date d'effet : 23/01/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).