Entreprise : VAUBAN LEFORT - SIREN 442 668 018
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2022)
Dénomination
VAUBAN LEFORT
SIREN (siège)
442 668 018
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2002
Date de fin de la personne morale
14/07/2101
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
RUE PIERRE NOBEL 45700 VILLEMANDEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLEREAU DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chateauneuf Sur Loire
Nom, Prénom(s)
LEFORT PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Montargis
Nom, Prénom(s)
LEFORT EYMERIC , PATRICK , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
ORCOM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villemandeur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/06/2002
Siret
44266801800017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel, restaurant, et acquisition par achat ou apport, la propriété, administration la mise en valeur de tous biens immobiliers.
Adresse
RUE Siège Administratif : rue Pierre Nobel
45700 , Villemandeur - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
16/08/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 10-03-2022 avec date D'effet au 31-01-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/11/2021
Description
Dissolution à compter du 12-10-2021, journal publicateur : LOIRET AGRICOLE ET RURAL du : 12-11-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 61 rue Anatole France 69100 Villeurbanne.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1220
Date d'ajout
03/06/2003
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Date d'effet : 28/02/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).