Entreprise : LES ECURIES DE CAMPAGNE - SIREN 442 663 589
Identité
Dénomination
LES ECURIES DE CAMPAGNE
SIREN (siège)
442 663 589
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2002
Date de fin de la personne morale
10/07/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Qualité
Actif agricole
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
79 CHE DU MAS D ESTAGEL 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZOYER PIERRE , BRUNO , FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
44266358900020
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La production, le transport, la distribution, la commercialisation de l'électricité par panneaux photovoltaïques éoliennes et autres moyens de production d'électricité. Location meublée non professionnelle.
Adresse
79 CHE DU MAS D ESTAGEL
30000 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2002
Siret
44266358900012
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Activité principale
Élevage d'ovins et de caprins
Adresse
LE FRESCAMP
30320 , MARGUERITTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003020
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE HARAS DU FRESCAMP Nouvelle mention : LES ECURIES DE CAMPAGNE à compter du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003020
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Modification relative aux dirigeants MAZOYER Pierre Bruno Frederic nom d'usage : MAZOYER Pierre n'est plus gérant VIDIL Chantal Marie Marguerite nom d'usage : MAZOYER Chantal devient gérant VIDIL Chantal Marie Marguerite nom d'usage : MAZOYER Chantal devient Associé en nom à compter du 31/12/2018
Numéro d'observation
F19/003020
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Groupement foncier agricole Nouvelle forme juridique : Société en nom collectif à compter du 31/12/2018
Numéro d'observation
F19/003020
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : Activite agricole elevage de chevaux Nouvelle activité : La production, le transport, la distribution, la commercialisation de l'électricité par panneaux photovoltaïques éoliennes et autres moyens de production d'électricité. Location meublée non professionnelle. à compter du 31/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).