Entreprise : SCI AMBRE - SIREN 442 660 312
Identité
Dénomination
SCI AMBRE
SIREN (siège)
442 660 312
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2006
Début d’activité
12/04/2006
Date de fin de la personne morale
16/05/2074
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3811.23 EUR
Adresse du siège
29 AV DES AMETHYSTES 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFON WILLIAM , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
BERRADA RKHAMI MOHAMED , JALIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
DE MAGALHAES JOSE , JORGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
BELTRAN MIGUEL , MANUEL , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/2006
Siret
44266031200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition de tous immeubles
Autres Activités
l'acquisition de tous immeubles
Adresse
29 AV DES AMETHYSTES
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
44266031200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE JEAN MERMOZ
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/05/2006
Description
700020060524 DIVE20060524 ***** Date d'effet de la formalité : 12/4/2006 - TRANSFERT SIEGE SOCIAL de PARIS (75008) 17 Rue Jean Mermoz - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ancienne : SCI NASLIN - CHANGEMENT DE GERANT : ancien : M. SAMSAM BAKHTIARY Adrien
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).