Entreprise : EL LANDES GOURMET SL - SIREN 442 643 573
Identité
Dénomination
EL LANDES GOURMET SL
SIREN (siège)
442 643 573
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2002
Date de fin de la personne morale
15/07/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS
Capital social
156260 EUR
Adresse du siège
07011 PALMA DE MAJORQUE CALLE POIMA N 28 LOCAL 6 ESPAGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMIREZ VARELA JUAN , CARLOS
Qualité
Dirigeant en France d’une personne morale étrangère
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/07/2002
Siret
44264357300011
Code APE
4632B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
Adresse
07011 PALMA DE MAJORQUE
, CALLE POIMA N 28 LOCAL 6 - ESPAGNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/2002
Siret
44264357300029
Nom commercial
LANDES GOURMET
Enseigne
LANDES GOURMET
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT ET REVENTE DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES PRISE DE PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES DANS DES SOCIETES IMMOBILIERES DECOUPE CONDITIONNEMENT ET FABRICATION DE CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES
Adresse
LOT LARRAIDY
64240 , HASPARREN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEPINIERES ENTREPRI ALDATU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5549
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Radiation du RCS le 19/06/2018 avec effet au 18/06/2018 Jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 18/06/2018 : Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
180
Date d'ajout
06/01/2017
Description
Changement d'un organe de procédure Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE en date du 29/12/2016 : Remplacement du Liquidateur - L641-1 al.7 et R621-17 : désignation de la SELARL GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître Dominique GUERIN, en remplacement de Maître Dominique GUERIN Date d'effet : 29/12/2016
Numéro d'observation
7118
Date d'ajout
20/12/2007
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 17/12/2007, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : EL LANDES GOURMET SL (SDE) ; A CONFIRME COMME JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE : MR GILBERT ANTON - A DESIGNE COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME DOMINIQUE GUERIN 2, RUE DU 49EME B.P. 8278 64182 BAYONNE ; A MAINTENU LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU : 23/04/2007 Date d'effet : 17/12/2007
Numéro d'observation
6037
Date d'ajout
25/10/2007
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/10/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS JUSQU'AU 23/04/2008 ; RAPPEL EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 17/12/2007 Date d'effet : 22/10/2007
Numéro d'observation
3626
Date d'ajout
26/06/2007
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/06/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A ORDONNE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION FIXEE JUSQU'AU 23/10/2007 ; RAPPEL EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 17/09/2007 Date d'effet : 25/06/2007
Numéro d'observation
2417
Date d'ajout
25/04/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/04/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE EL LANDES GOURMET SL (SDE) ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS,SOIT JUSQU'AU 23/10/2007; RAPPEL DE L'AFFAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 25/06/2007 ; JUGE COMMISSAIRE : MR GILBERT ANTON ; MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME DOMINIQUE GUERIN 2, RUE DU 49EME B.P. 8278 64182 BAYONNE ; DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 23/04/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).