Entreprise : SCI ROCADE - SIREN 442 618 989
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2021)
Dénomination
SCI ROCADE
SIREN (siège)
442 618 989
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2002
Fermeture de l'établissement - 44261898900028
- Date d'effet de la fermeture : 02/12/2021
Fermeture de l'établissement - 44261898900010
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2021
Date de fin de la personne morale
27/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
7 PL DE LA GARE 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HACQUART EMMANUEL , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Dénomination
FINHAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Charleville Mezieres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/2002
Siret
44261898900010
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
1 B RUE CAMILLE DIDIER
08000 , VILLERS-SEMEUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2002
Siret
44261898900028
Enseigne
SCI ROCADE
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction de tous biens immobiliers et terrains ainsi que les droits y afférents, administration et exploitation par bail, location, vente.
Adresse
7 PL DE LA GARE
08000 , CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
08/12/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Réalisation du transfert de patrimoine le : 02/12/2021 -
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Décision de l'associé unique en date du 28-09-2021 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la SAS FINHAC, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans le journal PETITES AFFICHES MATOT BRAINE du 25-10-2021
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Siège social transféré au : 7 Place de la Gare 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES suivant assemblée générale mixte en date du 25 février 2021 à compter du : 1 mars 2021 -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).