Entreprise : SCI AVRIL - SIREN 442 519 799
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2022)
Dénomination
SCI AVRIL
SIREN (siège)
442 519 799
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2002
Fermeture de l'établissement - 44251979900021
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2022
Fermeture de l'établissement - 44251979900013
- Date d'effet de la fermeture : 26/01/2016
Date de fin de la personne morale
29/05/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
18400 EUR
Adresse du siège
4 IMP DU PUISATIER 30320 BEZOUCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROMERA FREDERIC , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Bezouce
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/05/2002
Siret
44251979900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
36 RUE DE GREZAN
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/2019
Siret
44251979900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT LA PROPRIETE LA MISE EN VALEUR LA TRANSFORMATION L'AMENAGEMENT L'ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS...
Adresse
4 IMP 4 Impasse du Puisatier
30320 , Bezouce - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/037896
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : ROMERA Frédéric Marc nom d'usage : ROMERA Frédéric n'est plus gérant ROMERA Frédéric Marc nom d'usage : ROMERA Frédéric devient liquidateur ROMERA Frédéric Marc nom d'usage : ROMERA Frédéric n'est plus Associé NORGET Johann Loïc nom d'usage : NORGET Johann n'est plus Associé MARTINEZ Elvire nom d'usage : MARTINEZ Elvire n'est plus Associé ROMERA Marie-Pierre nom d'usage : NORGET Marie-Pierre n'est plus Associé ROMERA Marie-Christine nom d'usage : CLEMENT Marie-Christine n'est plus Associé ROMERA Patrick Gérard nom d'usage : ROMERA Patrick n'est plus Associé ROMERA Thierry Roland nom d'usage : ROMERA Thierry n'est plus Associé SOULIGNAC Michaël André Marcel nom d'usage : SOULIGNAC Michaël n'est plus Associé SOULIGNAC William Laurent nom d'usage : SOULIGNAC William n'est plus Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/037896
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/07/2022 - Siège de la liquidation : 4 Impasse du Puisatier 30320 BEZOUCE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Réveil du Midi du 02/12/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).