Entreprise : DMX - SIREN 442 481 008
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2018)
Dénomination
DMX
SIREN (siège)
442 481 008
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2002
Fermeture de l'établissement - 44248100800013
- Date d'effet de la fermeture : 26/06/2018
Date de fin de la personne morale
01/07/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
GRANDS PRES NORD 74300 CLUSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANZ DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Prez Vers Noréaz
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/2002
Siret
44248100800013
Code APE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de traitement de surface sur tout type de pièces et matériaux, dépôt métallique sous vide sur pièce d'usure, conseil, achat.
Code APRM
2561ZB - Traitement et revêtement des métaux
Adresse
ZI Les Grands Prés n°3
74300 , Cluses - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/009057
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Radiation en date du 13/07/2018 par suite de scission avec : - OERLIKON BALZERS FRANCE Parc d'Activités des Trois Noyers 16 Avenue James De Rothschild 77164 FERRIERES-EN-BRIE, société bénéficiaire avec date d'effet au 29/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/009057
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/06/2018.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F04/002276
Date d'ajout
09/07/2004
Description
Modification autre MR GALAMAND CHRISTIAN PRESIDENT EST PARTANT. MR LAFA JACQUES NOUVEAU MEMBRE EST NOMME PRESIDENT. A COMPTER DU 23 AVRIL 2004 NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 500 000 € ANCIEN : 200 000 € date d'effet : 21/03/2004
Numéro d'observation
F04/000256
Date d'ajout
23/01/2004
Description
Augmentation du capital NOUVEAU CAPITAL : 200 000 € ANCIEN CAPITAL : 150 000 € date d'effet : 08/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).