Entreprise : SELARL DOCTEUR KAMBIA IMAGERIE MEDICALE - SIREN 442 435 848
Identité
(Entreprise radiée le 28/10/2017)
Dénomination
SELARL DOCTEUR KAMBIA IMAGERIE MEDICALE
SIREN (siège)
442 435 848
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2002
Fermeture de l'établissement - 44243584800019
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2017
Date de fin de la personne morale
07/07/2101
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
17 AV BARBUSSE 62440 HARNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAMBIA EKIM BLAISE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
NOYELLES SOUS LENS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
44243584800019
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession de médecin radiologue
Adresse
17 AV 17 avenue Henri Barbusse
62440 , Harnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10287
Date d'ajout
28/10/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017 Liquidateur : KAMBIA EKIM Blaise Le siège de la liquidation est fixé à : 54 rue Emile Basly 62221 Noyelles-sous-Lens Journal d'annonces légales : NORD ECLAIR en date du 09/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10289
Date d'ajout
28/10/2017
Description
Radiation du RCS le 28/10/2017 avec effet au 30/06/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).