Entreprise : SCI SAINT NICOLAS DE MARVILLE - SIREN 442 430 930
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2023)
Dénomination
SCI SAINT NICOLAS DE MARVILLE
SIREN (siège)
442 430 930
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2002
Fermeture de l'établissement - 44243093000010
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/2022
Date de fin de la personne morale
17/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1525 EUR
Adresse du siège
7 RTE NATIONALE 55600 MARVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR KOHN DENIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOHN DENIS , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Marville
Nom, Prénom(s)
ADAM ROSE , ODETTE
Nom d'usage
KOHN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
Marville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2002
Siret
44243093000010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
7 RTE NATIONALE
55600 , MARVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR KOHN DENIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/001956
Date d'ajout
25/05/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/001956
Date d'ajout
25/05/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2022 - Siège de la liquidation : 7 Route Nationale 55600 MARVILLE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Meuse Echos du 09/01/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Verdun ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bar-le-Duc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
F02/000001
Date d'ajout
18/06/2002
Description
(Divers) Historique : JOURNAL : LA DEPECHE MEUSIENNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).