Entreprise : LES LAURIERS - SIREN 442 419 925
Identité
Dénomination
LES LAURIERS
SIREN (siège)
442 419 925
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2002
Début d’activité
01/02/2002
Date de fin de la personne morale
09/05/2101
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et vente de terrains bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
LES FICUS CAMARUCHE 97133 Saint-Barthélemy FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Camaruche
Représentants
Dénomination
SOFIP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
PELLEGRIN Georges , Michel
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44241992500015
Nom commercial
LES LAURIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Acquisition et vente de terrains bâtis ou non bâtis.
Adresse
LES FICUS CAMARUCHE
97133 , Saint-Barthélemy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Camaruche
Observations
Numéro d'observation
1560
Date d'ajout
15/05/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/03/2019 :Modifié : SOFIP (AFJ) représentée par AUSSEL André, Associé indéfiniment responsable, demeurant Merlette Villa Ylang Ylang 97133 Saint-Barthélemypartant: PELLEGRIN Georges Michel, Gérant et Asocié indéfiniment responsableNouveau: PELLEGRIN Bernard, GérantJournal France-Antilles Guadeloupe du 19/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2597
Date d'ajout
16/12/2009
Description
Modification sur les dirigeantsAncien gérant Mr Torassa Jean-FrançoisDate d'effet : 01/09/2009
Numéro d'observation
828
Date d'ajout
21/04/2009
Description
Modification sur les dirigeantsAncien représentant légal de la société Mr Pellegrin BernardNouveau représentant légal de la société Mr Ducharme DanielDate d'effet : 10/03/2009
Numéro d'observation
738
Date d'ajout
26/03/2007
Description
Modification autreAssociés:Sofip représenté par Mr Pellegrin Bernard et Mr Pellegrin GeorgesDate d'effet : 29/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).