Entreprise : NAVETTE 1540 - SIREN 442 413 985
Identité
Dénomination
NAVETTE 1540
SIREN (siège)
442 413 985
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2002
Date de fin de la personne morale
16/06/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
57 RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYOT SYLVAIN , ANDRE , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Genneville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/05/2002
Siret
44241398500023
Nom commercial
NAVETTE 1540
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
conseil en organisation et systeme d 'information prestations services etudes conseils aux entreprises acquisition prise de participation
Adresse
57 RUE 57 Rue CONSTANTIN PECQUEUR
95157 , Taverny CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/2002
Siret
44241398500015
Code APE
721Z
Adresse
39 RUE CONSTANTIN PECQUEUR
95150 , TAVERNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79678
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 09/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28310
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
34266
Date d'ajout
25/05/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 25/05/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00426 , date de cessation des paiements le 25/11/2008 , désigne juge commissaire M. Gérard Maury , juge commissaire suppléant Mme Christine Salmon , liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).