Entreprise : GAEC DE LA TENNEBOUVIERE - SIREN 442 407 755
Identité
Dénomination
GAEC DE LA TENNEBOUVIERE
SIREN (siège)
442 407 755
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2002
Début d’activité
01/04/2002
Date de fin de la personne morale
24/06/2101
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Activités réputées agricoles, bovins mixtes et polyculture
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
152400 EUR
Adresse du siège
LA TENNEBOUVIERE 49430 DURTAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLAY NADINE , CLAUDINE
Nom d'usage
COSNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Durtal
Nom, Prénom(s)
COSNARD STEPHANE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
DURTAL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44240775500010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activités réputées agricoles, bovins mixtes et polyculture
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA TENNEBOUVIERE
49430 , DURTAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
746
Date d'ajout
26/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Partant : COSNARD Marylène, CO-GÉRANT Nouveau : BELLAY Nadine, CO-GÉRANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).