Entreprise : LIVERCAN - SIREN 442 383 246
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2023)
Dénomination
LIVERCAN
SIREN (siège)
442 383 246
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2002
Date de fin de la personne morale
18/06/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LE FROST 22240 FREHEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOUET FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
TREVE
Dénomination
SCI MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
LOUDEAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2002
Siret
44238324600018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
LE FROST
22240 , FREHEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREHEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11268
Date d'ajout
29/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10862
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Dissolution à compter du 31/10/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2023, siège de la liquidation : LE FROST 22240 Fréhel, parution de la publicité légale : Ouest France paru le 16/11/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
31/01/2008
Description
Changement de gérant DEMISSION DE M DOMINIQUE OHEIX ET DE MME MARTINE PIOCHON EP OHEIX DE LEURS FONCTIONS DE GERANTS - NOMINATION EN QUALITE DE GERANT ASSOCIE DE M. NOUET FREDERIC NE A PLOERMEL (56) DT LA BUTTE BOISEE A TREVE (22) PV DU 02.01.08 - DA N°A123 DU 31.01.08 - JOURNAL : PAYSAN BRETON DU 11.01.08 MISE A JOUR DES ASSOCIES :SCI MARC DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS ZONEE ARTISANALE DES PARPAREUX - 22600 LOUDEAC RCS ST BRIEUC 441 983 665 Date d'effet : 01/01/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).