Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA DURE SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 442 340 915
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA DURE SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
442 340 915
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2002
Fermeture de l'établissement - 44234091500010
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Date de fin de la personne morale
16/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
135000 EUR
Adresse du siège
LA DURE 24590 SALIGNAC-EYVIGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS EPOUSE BOUCARD ANNE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Coulounieix-Chamiers
Nom, Prénom(s)
DUBOIS JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Salignac-Eyvigues
Nom, Prénom(s)
DUBOIS MICHEL , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Mareuil-en-Périgord
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/06/2002
Siret
44234091500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
la Dure
24590 , Salignac-Eyvigues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DURE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4661
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Bergerac le 31/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39543
Date d'ajout
04/02/2016
Description
Dissolution à compter du 06/12/2015 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/12/2015 siège de la liquidation La Dure 24590 SALIGNAC-EYVIGUES parution de la publicité légale Vie Economique du 20/01/2016
Numéro d'observation
742
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/06/2002
Description
- Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : L'ESSOR SARLADAIS DU 14.06.2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).