Entreprise : SCI PUGET - SIREN 442 325 221
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2024)
Dénomination
SCI PUGET
SIREN (siège)
442 325 221
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2002
Fermeture de l'établissement - 44232522100012
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2017
Fermeture de l'établissement - 44232522100020
- Date d'effet de la fermeture : 16/01/2024
Date de fin de la personne morale
12/06/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91470 EUR
Adresse du siège
CHE DU MOUNTEOU 04300 SAINT-MAIME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LE CARLONE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSA DOS SANTOS CARLOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Saint-Maime
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS SANDRINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Saint-Maime
Nom, Prénom(s)
ROOSES MONIQUE , LEONE , CECILE
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Liquidateur, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint-Maime
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/10/2017
Siret
44232522100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DU MOUNTEOU
04300 , SAINT-MAIME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LE CARLONE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
44232522100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble que la société se proposé d'acquérir
Adresse
710 CHE DE LA VERANE
13880 , VELAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME DOS SANTOS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
744
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
366
Date d'ajout
18/01/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/01/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/01/2024
Description
Dissolution à compter du 16/01/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/01/2024, siège de la liquidation : Lieudit le Carlone Chemin du Mounteou 04300 Saint-Maime
Numéro d'observation
6265
Date d'ajout
27/07/2018
Description
Radiation du RCS le 27/07/2018 avec effet au 30/10/2017 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Manosque par suite de transfert du siège social à compter du 30/10/2017 du 710 CHE. DE LA VERANE 13880 VELAUX au chemin du Mou nteou - Lieudit le Carlone04300 Saint-Maime
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).