Entreprise : SCI LA CHAPELLE - SIREN 442 304 143
Identité
Dénomination
SCI LA CHAPELLE
SIREN (siège)
442 304 143
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2002
Début d’activité
03/05/2002
Date de fin de la personne morale
11/06/2052
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion par bail ou autrement, d'un immeuble à usage locatif
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
4 RUE PASTEUR 89150 VALLERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESREZ JACQUELINE , ANDREA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Vallery
Nom, Prénom(s)
FERMIER MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Vallery
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/2002
Siret
44230414300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion par bail ou autrement, d'un immeuble à usage locatif
Autres Activités
Acquisition, gestion par bail ou autrement, d'un immeuble à usage locatif
Adresse
4 RUE PASTEUR
89150 , VALLERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/2002
Siret
44230414300013
Code APE
702C
Adresse
23 RUE DE LA CHAPELLE
77710 , VILLEBEON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PASSY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/10/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de PASSY - VILLEBEON 77710 LORREZ LE BOCAGE PREAUX 23 Rue de la Chapelle (RCS MONTEREAU 2002 D 98) exploité du 3.05.2002 au 17.09.2007 à VALLERY (89150) 4 rue du Pasteur à compter du 20.09.2007. Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège social.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/2007
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de SENS effectué le 30.10.2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).