Entreprise : SCI BORA - SIREN 442 258 133
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2018)
Dénomination
SCI BORA
SIREN (siège)
442 258 133
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2015
Date de fin de la personne morale
21/12/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
2 ALL SKELLIG 56370 SARZEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAHOUR VERONIQUE
Nom d'usage
GADEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
GADEN PHILIPPE , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Sarzeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/05/2002
Siret
44225813300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV HALGAN
44300 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/11/2015
Siret
44225813300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 ALL SKELLIG
56370 , SARZEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7572
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Radiation du RCS le 11/12/2018 avec effet au 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7118
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Déclaration de cessation d'activité à compter du 16/10/2018 - Suppression du fonds Dissolution amiable de la société à compter du 16/10/2018 Liquidateur : GADEN Philippe Robert demeurant 2 allée Skellig 56370 Sarzeau Le siège de la liquidation est fixé à : 2 allée Skellig 56370 Sarzeau Journal d'annonces légales : TERRA en date du 26/10/2018
Numéro d'observation
6672
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/05/2018 : Modifié : GADEN Philippe Robert, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 2 allée Skellig 56370 Sarzeau Modifié : GADEN Véronique, Associé indéfiniment responsable, demeurant 2 allée Skellig 56370 Sarzeau
Numéro d'observation
6550
Date d'ajout
22/12/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 09/11/2015 : Ancienne adresse : 3 avenue Halgan 44300 Nantes Nouvelle adresse 2 allée Skellig 56370 Sarzeau Modification relative aux associés à compter du 09/11/2015 : Partant : GADEN Jean, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GADEN Véronique, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).