Entreprise : SCI M.A.R.N. - SIREN 442 241 105
Identité
Dénomination
SCI M.A.R.N.
SIREN (siège)
442 241 105
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2002
Date de fin de la personne morale
04/06/2101
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 69790 SAINT-IGNY-DE-VERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVENIR ROSE , MARIE
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Saint-Igny-de-Vers
Nom, Prénom(s)
MORIN ALAIN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Saint-Igny-de-Vers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/04/2002
Siret
44224110500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BOURG
69790 , SAINT-IGNY-DE-VERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/002666
Date d'ajout
22/06/2015
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/01/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).