Entreprise : SOCIETE D'EXPERTISE SOCIALE - SIREN 442 211 074
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2023)
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE SOCIALE
SIREN (siège)
442 211 074
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2003
Fermeture de l'établissement - 44221107400053
- Date d'effet de la fermeture : 16/11/2020
Fermeture de l'établissement - 44221107400012
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2011
Fermeture de l'établissement - 44221107400020
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2011
Fermeture de l'établissement - 44221107400038
- Date d'effet de la fermeture : 06/03/2019
Fermeture de l'établissement - 44221107400046
- Date d'effet de la fermeture : 16/11/2020
Date de fin de la personne morale
01/06/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES BOIS 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONNE PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Verneuil-en-Halatte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2012
Siret
44221107400046
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil aux entreprises dans le domaine social, informatique et financier.
Adresse
14 RUE HONORE CAZAUBON
32100 , CONDOM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44221107400053
Nom commercial
SES
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil aux entreprises dans le domaine social, informatique et financier
Adresse
9 RUE 9 Rue des Bois
60550 , Verneuil-en-Halatte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44221107400020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
134 RUE DU CONNETABLE
60500 , CHANTILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2011
Siret
44221107400038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
10 RUE JEAN-JACQUES FUSSIEN
60550 , VERNEUIL-EN-HALATTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44221107400012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
115 AV PAUL MARCELLIN
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/02/2023
Description
Dissolution à compter du 16/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/11/2020, siège de la liquidation : 9 Rue des Blois 60550 Verneuil-en-Halatte, liquidateur : RONNE Philippe
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
756
Date d'ajout
03/02/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Compiègne (clôture des opérations de liquidation amiable suite à dissolution amiable de la société).
Numéro d'observation
16032
Date d'ajout
25/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/10/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/2020
Description
Dissolution à compter du 16/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/11/2020, liquidateur : RONNE Philippe, siège de la liquidation : 9 Rue des Bois 60550 Verneuil-en-Halatte, parution de la publicité légale : L'Oise Agricole en date du 04/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).