Entreprise : TRP TRANSPORTS - SIREN 442 206 587
Identité
Dénomination
TRP TRANSPORTS
SIREN (siège)
442 206 587
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2003
Date de fin de la personne morale
16/07/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
96075 EUR
Adresse du siège
DOM DE SAINT THIBAULT 77230 MONTGE-EN-GOELE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PETIT PARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Montagny-Sainte-Félicité
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2002
Siret
44220658700028
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transport public routier de marchandises transport de grains et cereales.
Adresse
DOM DE SAINT THIBAULT
77230 , MONTGE-EN-GOELE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PETIT PARC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2002
Siret
44220658700010
Code APE
602M
Adresse
30 BD DE SEBASTOPOL
75004 , PARIS 4 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
30 A 32 OFFICE FORMALITES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/09/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 21/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 23/01 /2012 prononçant la faillite personnelle de Monsie ur Roger PETIT, en qualité de gérant de droit pour une durée de 8 ans.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/11/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 24/11 /2008 ouvrant une procédure de liquidation judicia ire sous le numéro 2008T00464 Cessation des paieme nts en date du 30/07/2008. Liquidateur : Sté Phili ppe Angel-Denis Hazane en la personne de maître An gel 49-51 avenue du Président Allende 77100 Meaux
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/07/2003
Description
Historique : Mention du 17/07/2003 : - Acte consti tutif depose au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 04.06.2002 publié le 03.06.02 dans le Par isien Libéré. ( 2002B8776 ) Ancien siège :30. bd d e SEBASTOPOL. 75004 PARIS - Transfert en date du 0 1.04.2003 publié dans le Pays Briard du 18.07.2003 - Aucune activite conservée sur l'ancien greffe.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/07/2003
Description
Observations concernant l'établissement situé doma ine de Saint Thibault ZI du Petit Parc cd 401 7723 0 Montgé-en-Goële : ACHAT LE FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT ROUTIER PRIVE ET PUBLIC SPECIALISE DANS LE TRANSPORT DE GRAINS ET CEREALES CONNU SOUS L'EN SEIGNE TRANSPORTS SAUVANET A MR SAUVANET Guy A COM PTER DU 1/10/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).