Entreprise : SCI BMT RUE PRINCESSE - SIREN 442 201 836
Identité
Dénomination
SCI BMT RUE PRINCESSE
SIREN (siège)
442 201 836
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2005
Début d’activité
26/09/2005
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
118 BD DE LA MARNE 59420 MOUVAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULANT BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
MAQUET GEOFFROY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
TRENTESEAUX GERY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/2005
Siret
44220183600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION D'IMMEUBLES
Autres Activités
GESTION D'IMMEUBLES
Adresse
118 BD DE LA MARNE
59420 , MOUVAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2002
Siret
44220183600016
Code APE
702C
Adresse
31 RUE PRINCESSE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/05/2020
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité Article R.123-125 du code de commerce transcrite au Kbis en date du 02/01/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/01/2018
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31-12-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/11/2005
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 26/09/05 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEME NT DU 31 RUE PRINCESSE 59000 LILLE RCS LILLE 2002D 311 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 15/06/02 ET PUBLIE DANS AUTREMENT DIT LE 31/05/02 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING L E 08/11/05 PUBLIE DANS AUTREMENT DIT LE 07/10/05
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).