Entreprise : LE TIBOUREN - SIREN 442 199 030
Identité
Dénomination
LE TIBOUREN
SIREN (siège)
442 199 030
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2002
Début d’activité
21/05/2002
Date de fin de la personne morale
06/06/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété gestion d'un immeuble sis à Carpentras (84200) Allée des pins et route de Mazan
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1298 CHE DE CARPENTRAS A MALEMORT 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS DE QUINQUIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYMOND JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
CARPENTRAS
Nom, Prénom(s)
RAYMOND STEPHANIE
Nom d'usage
FUMOSO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
CLAPIERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/05/2002
Siret
44219903000028
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété gestion d'un immeuble sis à Carpentras (84200) Allée des pins et route de Mazan
Adresse
1298 CHE DE CARPENTRAS A MALEMORT
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS DE QUINQUIN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/2002
Siret
44219903000010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
44 BD ALBIN DURAND
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2379
Date d'ajout
06/08/2003
Description
Changement de gérant ANCIEN GERANT : ROUVEL JEAN CLAUDE NOUVEAU : RAYMOND JEAN MARIE ET RAYMOND STEPHANIE EPSE FUMOSO JOURNAL : TPBM DU 16 JUILLET 2003 Date d'effet : 12/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).