Entreprise : NICOLAS HOLDING - SIREN 442 193 991
Identité
Dénomination
NICOLAS HOLDING
SIREN (siège)
442 193 991
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2002
Date de fin de la personne morale
02/06/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DANTON 59120 LOOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARROUSEZ JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
LEPORCQ NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Bersée
Dénomination
AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Madeleine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/05/2002
Siret
44219399100019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding, la direction, la gestion, la comptabilité le service informatique de toute société filiale toutes prestations de services aux entreprises.
Adresse
19 RUE DANTON
59120 , LOOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
12/06/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 09/06/2023 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
18/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 18/05/2021 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Maître DEPREUX Sébastien Centre du Molinel allée de la Marque Bâtiment A avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL .
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
12/11/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 10/11/2020 .
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 13-06-2018 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2018/26 désigne comme liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Maître DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX, met fin a la mission de l'administrateur : SELARL AJC représentée par Me Jean-Luc MERCIER après la poursuite d'activité, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 22-06-2018
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 08/01/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018/26 date de cessation des paiements le 15/12/2017, administrateur : S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Me Jean-Luc MERCIER 4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL,, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Maître DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX,, et a ouvert une période d'observation expirant le 08/07/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/06/2002
Description
Historique : Publication légale : La Gazette de la région du Nord du 04/06/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).