Entreprise : SCM CHIRURGIENS DENTISTES BUTOR - SIREN 442 188 959
Identité
Dénomination
SCM CHIRURGIENS DENTISTES BUTOR
SIREN (siège)
442 188 959
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2002
Début d’activité
01/04/2002
Date de fin de la personne morale
12/06/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
CABINET DENTAIRE
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
6120 EUR
Adresse du siège
60 RUE RAPHAEL BABET 97480 SAINT-JOSEPH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROQUET CYRILLE , DANIEL , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
L Etang Sale
Nom, Prénom(s)
LE DU MAINA , SKLAERENN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER ERIC , YVES , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Les Avirons
Nom, Prénom(s)
PINARDON GREGOIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Les Avirons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44218895900021
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
CABINET DENTAIRE
Autres Activités
CABINET DENTAIRE
Adresse
60 RUE RAPHAEL BABET
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44218895900013
Code APE
748K
Adresse
105 RUE RAPHAEL BABET
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
623
Date d'ajout
05/03/2010
Description
Modification sur les dirigeants Co-gérants associés maintenus : OLLIVIER Eric et BROQUET Cyrille nouveau co-gérant associé : PINARDON Grégoire Date d'effet : 01/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2746
Date d'ajout
05/10/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 105 rue Raphaël Babet - 97480 SAINT JOSEPH Nouvelle mention : 60 rue Raphaël Babet - 97480 SAINT JOSEPH Date d'effet : 02/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).