Entreprise : TRANS ECO - SIREN 442 171 989
Identité
Dénomination
TRANS ECO
SIREN (siège)
442 171 989
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2010
Date de fin de la personne morale
07/06/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
24400 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU QUATORZE JUILLET 93260 LES LILAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSADI HAMMADI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Aubervilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/07/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/04/2008
Siret
44217198900035
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Adresse
11 RUE DU QUATORZE JUILLET
93260 , LES LILAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2008
Siret
44217198900027
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers : Service de transport public de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises
Adresse
51 RUE 51 rue de Saint-Quentin
59540 , Caudry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/2002
Siret
44217198900019
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
5 RUE ERNEST RENAN
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ A.E.D.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1667
Date d'ajout
04/04/2018
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1666
Date d'ajout
04/04/2018
Description
Par jugement du 04/04/2018, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
75515
Date d'ajout
26/11/2013
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à rappel de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels.
Numéro d'observation
75138
Date d'ajout
08/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 08/02/2012 , prononçant la rétractation du jugement de Liquidation Judiciaire , rendu le 17/11/2011
Numéro d'observation
67608
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de DOUAI , prononce en date du 23/06/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 10/11/2009 désigne Juge Commissaire JF DEBATTE , Juge Commissaire suppléant G. DELLOYE , Mandataire judiciaire Selarl Yvon PERIN- Jean Philippe BORKOWIAK 100 rue Pierre Dubois 59500 DOUAI , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
67612
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de DOUAI en date du 01/09/2010 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 01/11/2010 .
Numéro d'observation
67611
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de DOUAI en date du 21/07/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Selarl Yvon PERIN- Jean Philippe BORKOWIAK 100 rue Pierre Dubois 59500 DOUAI
Numéro d'observation
67609
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de DOUAI en date du 23/06/2010 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 21/07/2010 .
Numéro d'observation
58979
Date d'ajout
17/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 17/11/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J01290 , date de cessation des paiements le 11/04/2011 , désigne juge commissaire M. Dieuleveut B. , juge commissaire suppléant M. Griveau F. , liquidateur Me Giffard Frédéric 54 Rue René Camier 93011 Bobigny Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
21467
Date d'ajout
07/03/2011
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du greffier suite à rappel d'obligations lijoles
Numéro d'observation
19970
Date d'ajout
02/03/2011
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
3919
Date d'ajout
02/09/2010
Description
JUGEMENT DU 01/09/2010 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 01.11.2010
Numéro d'observation
3469
Date d'ajout
22/07/2010
Description
D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT DU 21/07/2010, LE TRIBUNAL A A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DESIGNE LIQUIDATEUR : - SELARL YVON PERIN - JEAN PHILIPPE BORKOWIAK 100 RUE PIERRE DUBOIS - 59500 DOUAI - SANS POURSUITE D'ACTIVITE.
Numéro d'observation
3251
Date d'ajout
07/07/2010
Description
Radiation du RCS le 07/07/2010 avec effet au 12/01/2010
Numéro d'observation
3251
Date d'ajout
07/07/2010
Description
Transfert dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny sous la référence 2010 B 3680.
Numéro d'observation
3019
Date d'ajout
23/06/2010
Description
D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2010, LE TRIBUNAL DE DE COMMERCE de Douai A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE...........: JF. DEBATTE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: G. DELLOYE MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL YVON PERIN - JEAN PHILIPPE BORKOWIAK 100, RUE PIERRE DUBOIS 59500 DOUAI DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 10/11/2009
Numéro d'observation
3020
Date d'ajout
23/06/2010
Description
D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 23/06/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 21.07.2010
Numéro d'observation
80219
Date d'ajout
08/06/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 12/01/2010
Numéro d'observation
2917
Date d'ajout
29/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/04/2009 : Partant : TSHIDIMBA Tshapueka, Directeur des transports Nouveau : MOUTON Patrick, Directeur des transports
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DE SAINT DENIS (RCS BOBIGNY - 02 B 2273) - DEBUT D'ACTIVITE A BOBIGNY 17.05.2002 A/C DU 04.04.2008 : NOMINATION DE MR MEKIDECHE MOUNCIF EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR MEDHIOUB LASSAD ET MBALANDA ESAKU AYUM (DEMISSIONNAIRES)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).