Entreprise : LES MATERIELS REUNIS - SIREN 442 164 513
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2021)
Dénomination
LES MATERIELS REUNIS
Sigle
LMR
SIREN (siège)
442 164 513
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2002
Fermeture de l'établissement - 44216451300016
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2005
Date de fin de la personne morale
30/05/2101
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2003
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
118 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORANT HUGUETTE
Nom d'usage
GELPI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
CHESSY
Nom, Prénom(s)
REVERENCO FATIMA
Nom d'usage
RODRIGUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Villeneuve Saint-Georges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2002
Siret
44216451300016
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transport public routier de marchandises plus location de véhicules i ndustriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur.
Adresse
118 AV 118 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94120 , Fontenay-sous-Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50649
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 06/10/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50649
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
77011
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 25/01/2018 nommant M. Champion Georges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12291
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 10/01/2013 nommant M. Atlan Georges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
83852
Date d'ajout
19/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 19/01/2012 nommant M. Chaussegros Bernard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
22245
Date d'ajout
27/10/2009
Description
Arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 22/09/2009 infirmant la décision du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 6/03/2008 , et prononce à l'encontre de M. Antoine TROMBONE une interdiction de diriger, gérer , administer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans et prononce à l'encontre de Mme Huguette MORANT veuve GELPY une interdiction de diriger, gérer , administer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée dune interdiction de diriger, gérer, administer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 3 ans.
Numéro d'observation
2957
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 27/01/2009 nommant M. Ferras André juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
13942
Date d'ajout
10/02/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL prononce en date du 09/02/2005 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2005J00105 , date de cessation des paiements le 23/10/2003 , désigne juge commissaire M. DE LA VILLEON BAUDOIN , juge commissaire suppléant M. GARNIER MICHEL , liquidateur ME PELLEGRINI GILLES 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).