Entreprise : SNC NS MAUGER - SIREN 442 128 591
Identité
Dénomination
SNC NS MAUGER
SIREN (siège)
442 128 591
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2002
Date de fin de la personne morale
28/05/2101
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
104 B RUE EMILE ZOLA 14120 MONDEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFOUR NELLY
Nom d'usage
MAUGER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Soliers
Nom, Prénom(s)
MAUGER SERGE
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Soliers
Nom, Prénom(s)
MAUGER SERGE , FRANCOIS , CLAUDE
Nom d'usage
MAUGER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
SOLIERS
Nom, Prénom(s)
DUFOUR NELLY , MICHELE , MARIE
Nom d'usage
MAUGER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
SOLIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2002
Siret
44212859100017
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité de boulangerie, pâtisserie, chocolatier, confiseur, glacier, sandwichs, restauration rapide, traiteur
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
104 RUE EMILE ZOLA
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5889
Date d'ajout
14/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/10/2021
Description
Dissolution à compter du 12/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/10/2021, liquidateur : MAUGER Serge, siège de la liquidation : 16 Rue de Four 14540 Soliers, parution de la publicité légale : Liberté - Le Bonhomme Libre paru le 28/10/2021
Numéro d'observation
10583
Date d'ajout
11/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/05/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).