Entreprise : TRANSPORTS TANTER MARION DAVID - SIREN 442 104 626
Identité
Dénomination
TRANSPORTS TANTER MARION DAVID
Sigle
TMD
SIREN (siège)
442 104 626
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2002
Date de fin de la personne morale
29/05/2101
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
11500 EUR
Adresse du siège
1 RUE LIONEL LEFEVRE 02760 FRANCILLY-SELENCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIN MARION , HELENA , MIREILLE
Nom d'usage
TANTER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Francilly-Selency
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/2003
Siret
44210462600027
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur.
Adresse
1 RUE 1 rue Lionel Lefèvre
02760 , Francilly-Selency - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/2002
Siret
44210462600019
Code APE
602M
Adresse
RUE DE SAVY
02680 , DALLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU DE MAISON ROUGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 10/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/06/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin du 04/06/2010 convertissant en liquidation judicia ire la procédure de sauvegarde. Cessation des paie ments en date du 04/06/2010. Liquidateur : SELARL Grave - Wallyn - Randoux en la personne de Maître Guillaume Randoux 87 rue Pierre Brossolette 02100 Saint Quentin Mandataire ad'hoc : SCP BERKOWICZ-HE NNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU, 5 boulevard Roosevelt à SAINT QUENTIN, avec mission de représenter la société TRANSPORTS TANTER MARIO N DAVID dans la procédure de liquidation judiciair e et d'exercer les droits de la société non compri s dans la mission du liquidateur judiciaire.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin du 07.05.2010 maintien de la période d'observation jusqu'au 19/09/2010. Nouvelle comparution le 10.0 9.2010 à 10H45.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin du 19/03/2010 ouvrant une procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 19 /09/2010. Mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - W ALLYN - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 87 rue Pierre Brossolette 02100 Saint Que ntin Administrateur : Maître SCP Berkowicz - Henne au en la personne de Maître Frédéric HENNEAU 5 bou levard Roosevelt 02100 Saint Quentin dont la missi on est d'assister la SARL TRANSPORTS TANTER MARION DAVID pour tous les actes de gestion et de dispos ition. Nouvelle comparution le : 07.05.2010 A 8H45
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/06/2008
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 02/06/2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/05/2002
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS JOURNAL CONSTITUTION : L'AISNE NOUVELLE DU 02/05/2002 & 01/06/2002 DEPOT DES STATUTS AU GREFF E DU 30/05/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).