Entreprise : SCM CHATELLIER - BROUSSARD - SIREN 442 029 377
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2022)
Dénomination
SCM CHATELLIER - BROUSSARD
SIREN (siège)
442 029 377
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2002
Fermeture de l'établissement - 44202937700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Date de fin de la personne morale
20/05/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
9 GR VAYSSE BARTHELEMY 11500 QUILLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUSSARD CECILE , SIMONE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Caudies-de-Fenouillèdes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2002
Siret
44202937700011
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer cette profession-
Adresse
9 GR VAYSSE BARTHELEMY
11500 , QUILLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3406
Date d'ajout
30/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Dissolution à compter du 15/04/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/04/2021, liquidateur : GARCIA né(e) BROUSSARD Cécile, Simone, siège de la liquidation : 9 Grand rue Vaysse Barthélemy 11500 Quillan, parution de la publicité légale : Le Petit Journal paru le 22/04/2021
Numéro d'observation
2667
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/04/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1097
Date d'ajout
18/03/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 18/02/2014 Ancienne : SCM AGUT CHATELLIER Nouvelle : SCM CHATELLIER - BROUSSARD Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/02/2014 : Partant : AGUT Alexandra, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BROUSSARD Cécile, Simone, Gérant, Associé indéfiniment responsable JAL Le Limouxin 14 mars 2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).