Entreprise : FINANCIERE FOISNET - SIREN 441 941 184
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2019)
Dénomination
FINANCIERE FOISNET
SIREN (siège)
441 941 184
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Fermeture de l'établissement - 44194118400018
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2018
Date de fin de la personne morale
06/06/2101
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
LA CROIX DES QUATRE EPINES 53120 GORRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BRIS NICOLAS , ARMAND , JEAN-MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Granville
Dénomination
SARL F. DUVAL - E. LAUNAY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caen
Dénomination
SOFIDEM - LADONNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Changé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44194118400018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété et la gestion de tous biens immobiliers et mobiliers et notamment de valeurs mobilières et droits sociaux ; Tous services, conseils, assistances et prestations diverses notamment en matière de gestion, comptabilité, droit, finances, stratégie, marketing, informatique et immobilier.
Adresse
"La Croix des Quatre Epines"
53120 , Gorron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
696
Date d'ajout
31/01/2019
Description
Radiation du RCS le 31/01/2019 avec effet au 01/08/2018 Journal:Ouest France du 11.01.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3887
Date d'ajout
13/06/2018
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 07/06/2018 Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 07/06/2018 Ancienne : 30/04 Nouvelle : 31/07 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2018 : Partant : DUVAL Jean, Directeur général Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/06/2018 : Partant : FOISNET Jean-François, Président Nouveau : LE BRIS Nicolas, Armand, Jean-Marie, Président
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).