Entreprise : EARL CORBEAU - SIREN 441 921 301
Identité
Dénomination
EARL CORBEAU
SIREN (siège)
441 921 301
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2002
Début d’activité
30/04/2002
Dissolution
Date de fin de la personne morale
13/05/2101
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
91400 EUR
Adresse du siège
LA FOSSE AUX LOUPS 41800 SAINT MARTIN DES BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBEAU JULIEN , DAVID , SYLVAIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Saint-Martin-des-Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2002
Siret
44192130100012
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LA FOSSE AUX LOUPS
41800 , SAINT MARTIN DES BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
20/02/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/01/2015 Liquidateur : CORBEAU Julien David Sylvain Le siège de la liquidation est fixé à : la Fosse aux Loups 41800 Saint-Martin-des-Bois Journal d'annonces légales : HORIZONS LOIR ET CHER en date du 06/02/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
793
Date d'ajout
11/02/2013
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 10/01/2013
Numéro d'observation
2290
Date d'ajout
04/05/2010
Description
Transformation de la société à compter du 10/03/2010 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Changement de dénomination à compter du 10/03/2010 Ancienne : GAEC CORBEAU Nouvelle : EARL CORBEAU Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/03/2010 : Partant : CORBEAU Jean-Claude Christian, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).