Entreprise : DOMDIRGEST - SIREN 441 909 678
Identité
Dénomination
DOMDIRGEST
SIREN (siège)
441 909 678
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2002
Début d’activité
01/11/2002
Date de fin de la personne morale
01/05/2101
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Hôtel restaurant
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LE HELLEUX 97180 SAINTE-ANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORET JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Petit-Bourg
Dénomination
KALIL EXPERTS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2002
Siret
44190967800019
Enseigne
EDEN PALM
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel restaurant
Adresse
LE HELLEUX
97180 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Helleux
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2023
Siret
44190967800027
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation et la gestion de tourisme tant en France métropolitaine que dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger.
Adresse
RTE DE DAMENCOURT
97160 , LE MOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ENSEMBLE VILLA EMBRUNS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3131
Date d'ajout
11/08/2017
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 18/04/2016Ancienne : 31/03Nouvelle : 31/12
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3999
Date d'ajout
13/07/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/04/2016 :Partant : OTTE Dirk Ronny, GérantAnn lég : Nouvelles Semaine en date du 18-06-2016
Numéro d'observation
3106
Date d'ajout
07/06/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/04/2016 :Partant : VAUTRIN Dominique Michel Jean, GérantNouveau : LORET Jean-Claude, GérantAnn lég : Nouvelles Semaine en date du 06-05-2016
Numéro d'observation
5607
Date d'ajout
21/10/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/09/2009 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 31/03
Numéro d'observation
4804
Date d'ajout
25/11/2002
Description
Modification autreDECLARATION DE DEBUT D'ACTIVITE AU SIEGE DE L'ENTREPRISE PREALABLEMENT SANS ACTIVITE PAR CREATION A COMPTER DU 01 11 02
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).